GERALD EDELMAN FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trustees have a agreed upon a grant policy whereby support will in the initial stages be applied towards third party institutions which operate in line with the aims and objectives of the Foundation. If it is deemed beneficial at a later stage staff may be involved in the mentoring of selected beneficiaries if this is deemed beneficial to such beneficiaries.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 13 Hydref 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD KLEINER FCA | Cadeirydd | 13 October 2020 |
|
|||||
CARL LUNDBERG | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|
||||
HOWARD WOOLF | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|
||||
DEVAL PATEL | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.27k | £5.53k | £3.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £4.70k | £7.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 28 Chwefror 2024 | 23 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 28 Chwefror 2024 | 23 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 12 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 12 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 13 Oct 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO, BEING UNDERTAKEN FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE UK AND ELSEWHERE IN THE WORLD AS THE TRUSTEES DECIDE, ARE: A) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION THROUGH THE SUPPORT OF EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS SUCH AS SCHOOLS, COLLEGES AND UNIVERSITIES OR ORGANISATIONS; B) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF YOUNG PEOPLE AS WELL AS THE PROVISION OF SUPPORT AND ASSISTANCE TO PROVIDE A STABLE ENVIRONMENT FOR SUCH YOUNG PEOPLE TO PROSPER AND SUCCEED; C) SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE PUBLIC BENEFIT AS ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Gerald Edelman Chartered Accountant
73 Cornhill
LONDON
EC3V 3QQ
- Ffôn:
- 02072991400
- E-bost:
- shosier@geraldedelman.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window