CASTLE CARY CHOIR

Rhif yr elusen: 1188547
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The objective of Castle Cary Choir is to: advance, improve, develop and maintain public education in, and appreciation of, the art and science of music in all its aspects, including through the presentation of public concerts and recitals. We operate in Castle Cary, Somerset, and hold rehearsals on a weekly basis, with a number of concerts, performed in the local area.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024

Cyfanswm incwm: £7,598
Cyfanswm gwariant: £7,278

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gwlad Yr Haf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Mawrth 2020: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Susie Elizabeth Higgins Ymddiriedolwr 09 October 2023
Dim ar gofnod
Neville Spenser Goulton Ymddiriedolwr 11 September 2023
Dim ar gofnod
Allan Koop Ymddiriedolwr 06 January 2020
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.72k £10.72k £5.35k £7.60k
Cyfanswm gwariant £4.18k £8.90k £6.18k £7.28k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2024 11 Mawrth 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2023 22 Mehefin 2024 22 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2022 12 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2021 09 Mehefin 2022 9 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2021 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Balsam Green
High Street
WINCANTON
Somerset
BA9 9JF
Ffôn:
07968250270