Ymddiriedolwyr STAR - STEPS TO ACTIVE RECOVERY
Rhif yr elusen: 1191725

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacqueline Ann Leswell | Cadeirydd | 09 October 2020 |
|
|
||||
Michael Royles | Ymddiriedolwr | 15 November 2024 |
|
|||||
Simon David Dallimore | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Andrew Haines | Ymddiriedolwr | 18 January 2024 |
|
|
||||
Karen Ann Ferguson | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|
||||
JULIAN DAVID RADFORD | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.