SRINIVASA RETREAT LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of a holistic meditation retreat
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
- Gwlad Yr Iâ
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- 23 Gorffennaf 2020: Cofrestrwyd
- SRINIVASA RETREAT (Enw gwaith)
- HEART MEDITATION RETREAT (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisa Campbell | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Dr MANISH PANKHANIA | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Teresa Diana Hale | Ymddiriedolwr | 04 February 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £891.45k | £87.85k | £78.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £41.85k | £68.48k | £54.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £884.88k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £466 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £6.10k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £41.51k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £331 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 23 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 23 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 18 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 18 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 21 Hydref 2022 | 83 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 21 Hydref 2022 | 83 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 27 Ionawr 2022 | 181 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 04 FEB 2020 as amended on 12 May 2022
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN THE PHILOSOPHY, THEOLOGY, TEACHINGS AND PRACTICES OF THE VISHISHTA ADVAITA AND IN PARTICULAR THE TEACHINGS OF PARAMAHAMSA SRI SWAMI VISHWANANDA; AND THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF ATMA KRIYA YOGA THROUGH THE LINEAGE OF MAHARATAR BABAJI AND SRI SWAMI VISHWANANDA: AND THE ADVANCEMENT OF SUCH EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES ACCORDING TO ENGLISH LAW AS THE TRUSTEES SHALL DECIDE FROM TIME TO TIME.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
KEYSTONE LAW
48-49 CHANCERY LANE
LONDON
WC2A 1JF
- Ffôn:
- 02033193700
- E-bost:
- robert.meakin@keystonelaw.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window