Ymddiriedolwyr Pilling Village Hall

Rhif yr elusen: 515897
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
PAUL MCWHIRTER Cadeirydd
Dim ar gofnod
Evelyn Allen Ymddiriedolwr 01 October 2024
Dim ar gofnod
Anne Curwen Ymddiriedolwr 01 October 2024
Dim ar gofnod
Jason Worledge Ymddiriedolwr 06 September 2022
Dim ar gofnod
Michael Arkwright Ymddiriedolwr 05 October 2021
Dim ar gofnod
Charlotte Whiteside Ymddiriedolwr 05 October 2021
Dim ar gofnod
MICHAEL O'LOUGHLIN Ymddiriedolwr 03 April 2018
Dim ar gofnod
Graham Curwen Ymddiriedolwr 05 December 2017
Dim ar gofnod
John Savage Ymddiriedolwr 21 May 2013
Dim ar gofnod
Beryl Richardson Ymddiriedolwr 20 May 2013
Dim ar gofnod
KATRINA MARY BELL Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod