ymddiriedolwyr LAWYERS AGAINST POVERTY
Rhif yr elusen: 1189586
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omar Madhloom | Ymddiriedolwr | 02 May 2023 |
|
|||||
Adrian John Henderson | Ymddiriedolwr | 02 May 2023 |
|
|
||||
Louise Mary Curd | Ymddiriedolwr | 05 November 2020 |
|
|
||||
Spencer Mark Simmons | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|||||
Caroline Ndindi | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Nicola Rose Arthur Elliott LLM | Ymddiriedolwr | 04 June 2020 |
|
|
||||
Anna Elizabeth Kirkpatrick | Ymddiriedolwr | 04 June 2020 |
|
|
||||
Kirsty Helen Wilson | Ymddiriedolwr | 04 June 2020 |
|
|
||||
Pascale Evelyn Genevieve Bird | Ymddiriedolwr | 04 June 2020 |
|
|
||||
Francis Richard Ross Dyton LLM, MSc | Ymddiriedolwr | 04 June 2020 |
|
|
||||
JONATHAN STIRLING SAUNDERS | Ymddiriedolwr | 20 March 2020 |
|
|||||
NAOMI ANNE PASSMAN | Ymddiriedolwr | 20 March 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.