Ymddiriedolwyr TY HAPUS
Rhif yr elusen: 1191582

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Francis Pickering | Cadeirydd | 11 November 2020 |
|
|
||||
Anthony Connelly | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
CHARLES COLIN LONG | Ymddiriedolwr | 11 November 2019 |
|
|
||||
John Glenville Williams | Ymddiriedolwr | 11 November 2019 |
|
|
||||
Stephen Rhys Jones | Ymddiriedolwr | 11 November 2018 |
|
|
||||
Carolyn Ann Hitt | Ymddiriedolwr | 05 June 2011 |
|
|
||||
Vanessa Leyshon | Ymddiriedolwr | 05 June 2011 |
|
|
||||
Justine Anna Pickering MBE | Ymddiriedolwr | 05 June 2011 |
|
|
||||
Leanne Marlborough Rochefort-Shugar | Ymddiriedolwr | 05 June 2011 |
|
|
||||
Catherine Olajumoke Anke Scott | Ymddiriedolwr | 05 June 2011 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.