Hanes ariannol HUMBERSIDE YOUTH ASSOCIATION LIMITED

Rhif yr elusen: 515919
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £732.26k £714.84k £713.40k £4.67k £3.00k
Cyfanswm gwariant £751.92k £637.46k £698.05k £52.03k £11.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £715.34k £668.78k £707.17k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £25.95k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £15.00k £0 N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £715.34k £668.78k £707.17k N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £7.54k £5.11k £4.54k N/A N/A
Incwm - Arall £0 £25.95k £1.68k N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £19.66k £10.39k £1.96k N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 N/A N/A
Gwariant - Arall £732.26k £627.07k £696.09k N/A N/A