WOOLFARDISWORTHY SPORTS AND COMMUNITY HALL

Rhif yr elusen: 1189301
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We run Woolfardisworthy Sports & Community Hall for the benefit of the local population, and are in the process of building affordable homes for local needs.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024

Cyfanswm incwm: £56,910
Cyfanswm gwariant: £44,819

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dyfnaint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 24 Mai 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1068125 WOOLFARDISWORTHY SPORTS AND COMMUNITY HALL
  • 01 Mai 2020: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • WOOLSERY HALL (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
LYNFA ANNE TANNER Cadeirydd 01 May 2020
Dim ar gofnod
Sarah Fairbairn Ymddiriedolwr 08 November 2022
Dim ar gofnod
Tonia Ablett Ymddiriedolwr 08 November 2022
Dim ar gofnod
JESSICA MILLS Ymddiriedolwr 08 November 2022
Dim ar gofnod
PETER FOX Ymddiriedolwr 08 November 2022
Dim ar gofnod
SARAH JANE MILLS Ymddiriedolwr 10 November 2020
Dim ar gofnod
FAITH EVELYN BUTLER Ymddiriedolwr 12 May 2020
SENTIENT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
DEBORAH JANE KITE Ymddiriedolwr 12 May 2020
Dim ar gofnod
YVONNE ROBERTSON Ymddiriedolwr 01 May 2020
Dim ar gofnod
DESMOND THORPE Ymddiriedolwr 01 May 2020
Dim ar gofnod
brian spinney butler Ymddiriedolwr 01 May 2020
Dim ar gofnod
DEREK WALTER LOTT Ymddiriedolwr 01 May 2020
BUDE AND HOLSWORTHY METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
WOOLSERY & DISTRICT AGRICULTURAL SHOW
Derbyniwyd: Ar amser
BARBARA STEVENS Ymddiriedolwr 01 May 2020
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £198.35k £131.48k £62.66k £56.91k
Cyfanswm gwariant £136.75k £152.30k £29.70k £44.82k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £24.14k N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2024 24 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2024 24 Rhagfyr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2023 29 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2023 29 Tachwedd 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2022 24 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2022 24 Tachwedd 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2021 22 Chwefror 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2021 22 Chwefror 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
WOOLSERY SPORTS & COMMUNITY HALL
MEADOW COURT
WOOLSERY
BIDEFORD
EX39 5EY
Ffôn:
01237451627
Gwefan:

woolsery.net