THE ST MARY'S PARISH CLEATOR HANDMAIDENS AND BRANCARDIERS SOCIETY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 27 February 2006
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Cumbria
Llywodraethu
- 19 Rhagfyr 1984: Cofrestrwyd
- 19 Medi 2007: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- CLEATOR MOOR LOURDES SICK FUND (Enw gwaith)
- CLEATOR PARISH LOURDES SICK FUND (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 26/03/2004 | 31/03/2005 | 27/02/2006 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.10k | £3.93k | £38.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.10k | £5.01k | £6.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 27 Chwefror 2006 | 14 Tachwedd 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 27 Chwefror 2006 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 13 Medi 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 26 Mawrth 2004 | 27 Gorffennaf 2004 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 26 Mawrth 2004 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 29 NOVEMBER 1984
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING THE PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL WELFARE OF ANY AGED, SICK OR HANDICAPPED PERSONS RESIDENT IN THE ROMAN CATHOLIC PARISH OF ST. MARY'S CLEATOR AND THE SURROUNDING AREA BY PROVIDING FUNDS AND SUITABLE ASSISTANCE SO AS TO ENABLE THEM TO TAKE PART AND GO UPON PILGRIMAGES TO LOURDES.
Maes buddion
SEE OBJECTS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window