WOODLANDS ANIMAL SANCTUARY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity's purpose is to relieve the suffering of animals, in particular cats, hedgehogs, guinea pigs, hamsters, birds, goats, sheep, ponies, donkeys and horses in the Northwest of England and to provide or maintain refuge, secure homes, sanctuaries or other facilities for the reception and care of unwanted domestic animals.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
120 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Lerpwl
- Knowsley
- Sefton
- St Helens
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 02 Mawrth 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1108626 WOODLANDS ANIMAL SANCTUARY
- 14 Awst 2020: CIO registration
- WOODLANDS ANIMAL SANCTUARY (HOLMESWOOD) LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria McDerby | Cadeirydd | 27 June 2020 |
|
|
||||
Neil Hailwood | Ymddiriedolwr | 26 March 2025 |
|
|
||||
David Graham Tindall | Ymddiriedolwr | 20 August 2024 |
|
|
||||
Helen Denise Wareham | Ymddiriedolwr | 31 July 2022 |
|
|
||||
Caroline Simpson | Ymddiriedolwr | 07 February 2021 |
|
|
||||
Dr Alison Jane Speakman PhD | Ymddiriedolwr | 27 June 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 13/08/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £397.38k | £175.94k | £201.92k | £314.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £146.20k | £156.55k | £255.72k | £305.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 09 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | 09 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 27 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 27 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 21 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | 21 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 13 Awst 2021 | 03 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 13 Awst 2021 | 03 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 14 Aug 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE TO RELIEVE THE SUFFERING OF ANIMALS, IN PARTICULAR CATS, HEDGEHOGS, GUINEA PIGS, HAMSTERS, BIRDS, GOATS, SHEEP, PONIES, DONKEYS AND HORSES WHO ARE IN NEED OF CARE AND ATTENTION, AND IN PARTICULAR TO PROVIDE OR MAINTAIN REFUGE, SECURE HOMES, SANCTUARIES OR OTHER FACILITIES FOR THE RECEPTION AND CARE OF UNWANTED DOMESTIC ANIMALS AND THE TREATMENT OF SICK OR ILL-TREATED DOMESTIC ANIMALS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WOODLANDS FARM
SANDY LANE
HOLMESWOOD
ORMSKIRK
L40 1UE
- Ffôn:
- 01704823293
- E-bost:
- info@animalsanctuary.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window