CARDIFF DOGS HOME, THE RESCUE HOTEL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote humane behaviour towards dogs in Cardiff and the Vale of Glamorgan through the provision of funding, items, services and support to assist Cardiff Dogs Home in its work. To advance the education of the public in matters pertaining to responsible dog ownership and the prevention of cruelty and suffering among dogs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Bro Morgannwg
- Caerdydd
- Merthyr Tudful
- Rhondda Cynon Taf
Llywodraethu
- 15 Ebrill 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hayley Marie Perkins | Ymddiriedolwr | 08 August 2023 |
|
|
||||
Andrew Bernard Plain | Ymddiriedolwr | 08 August 2023 |
|
|
||||
Victoria Jane Acreman | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Mathew John Acreman | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Alexandra Milakovic | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £162.80k | £164.40k | £260.33k | £360.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £52.07k | £67.38k | £85.31k | £158.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 04 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 04 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 04 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 04 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 19 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 15 Apr 2020 as amended on 31 Aug 2023 as amended on 21 Nov 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: 1) FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PROMOTE HUMANE BEHAVIOUR TOWARDS DOGS IN CARDIFF AND THE VALE OF GLAMORGAN THROUGH THE PROVISION OF FUNDING, ITEMS, SERVICES AND SUPPORT TO ASSIST CARDIFF DOGS HOME IN ITS WORK TO PROVIDE APPROPRIATE CARE, PROTECTION, TREATMENT AND SECURITY FOR DOGS WHICH ARE IN NEED OF CARE AND ATTENTION BY REASON OF SICKNESS, MALTREATMENT, POOR CIRCUMSTANCES OR ILL USAGE AND TO REHOME SUCH DOGS. 2) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN MATTERS PERTAINING TO RESPONSIBLE DOG OWNERSHIP AND THE PREVENTION OF CRUELTY AND SUFFERING AMONG DOGS.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE RESCUE HOTEL
C/O CARDIFF DOGS HOME
WEST POINT INDUSTRIAL ESTATE
PENARTH ROAD
CARDIFF
CF11 8JQ
- Ffôn:
- 02920711243
- E-bost:
- hello@therescuehotel.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window