MID GLAMORGAN AREA SCOUT COUNCIL

Rhif yr elusen: 515965
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

THE PURPOSE OF SCOUTING IS TO PROMOTE THE DEVELOPMENT OF YOUNG PEOPLE IN ACHIEVING THEIR FULL PHYSICAL, INTELLECTUAL, SOCIAL AND SPIRITUAL POTENTIALS, AS INDIVIDUALS, AS RESPONSIBLE CITIZENS AND AS MEMBERS OF THEIR LOCAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL COMMUNITIES.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024

Cyfanswm incwm: £136,515
Cyfanswm gwariant: £134,921

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Chwaraeon/adloniant
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caerffili
  • Merthyr Tudful
  • Pen-y-bont Ar Ogwr
  • Rhondda Cynon Taf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Ionawr 1985: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • MID GLAMORGAN COUNTY SCOUT COUNCIL (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Talu staff
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Susan Bailey Cadeirydd 25 September 2021
2ND BRIDGEND (BRACKLA) SCOUT GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
BRIDGEND DISTRICT SCOUT COUNCIL
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1213 diwrnod
Philip James Hubbard Ymddiriedolwr 29 September 2023
BRYNAWEL HOUSE ALCOHOL AND DRUG REHABILITATION CENTRE LTD
Derbyniwyd: Ar amser
CARE AFTER COMBAT
Derbyniwyd: Ar amser
Cerys Nicholas Ymddiriedolwr 29 September 2023
Dim ar gofnod
Ken Long Ymddiriedolwr 28 September 2023
Dim ar gofnod
Symon Dunstan Ymddiriedolwr 23 September 2022
Dim ar gofnod
Ian Price Ymddiriedolwr 12 November 2021
ST JOHN'S HOUSE TRUST (BRIDGEND)
Derbyniwyd: Ar amser
RONALD JAMES DAVIES Ymddiriedolwr 27 August 2012
Dim ar gofnod
KEN HINTON Ymddiriedolwr 31 January 2012
ST JOHN'S HOUSE TRUST (BRIDGEND)
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN CHARLES TD, DL Ymddiriedolwr 06 December 2011
MOTIVATION AND LEARNING TRUST
Received: 1 day late
ROYAL MONMOUTHSHIRE ROYAL ENGINEERS (MILITIA) REGIMENTAL MUSEUM
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £85.09k £46.15k £101.01k £126.89k £136.51k
Cyfanswm gwariant £80.85k £34.03k £125.11k £132.42k £134.92k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £36.92k £10.93k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2024 31 Mawrth 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2024 31 Mawrth 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2023 10 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2023 10 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2022 08 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2022 08 Mawrth 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2021 25 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2021 25 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 27 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 27 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Miskin Mill Scout Village
Miskin
PONTYCLUN
CF72 8JJ
Ffôn:
01443223178