ymddiriedolwyr INTERMISSION YOUTH
Rhif yr elusen: 1190391
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Simon Hoare | Cadeirydd | 11 December 2019 |
|
|
||||
Narinder Singh Sagoo | Ymddiriedolwr | 09 June 2023 |
|
|
||||
Dr Cynthia Pinto | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|
||||
Amanda Armstrong | Ymddiriedolwr | 10 August 2020 |
|
|||||
Danny Kwasi Sapani | Ymddiriedolwr | 03 February 2020 |
|
|
||||
Sir Mark Rylance Waters | Ymddiriedolwr | 11 December 2019 |
|
|
||||
Esther Odejimi | Ymddiriedolwr | 11 December 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.