Hanes ariannol THE ROBIN KAY MEMORIAL PRIZE FOR OPERA SINGING
Rhif yr elusen: 515974
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 24/01/2018 | 24/01/2019 | 24/01/2020 | 24/01/2021 | 24/01/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £443 | £303 | £292 | £256 | £223 | |
|
Cyfanswm gwariant | £392 | £427 | £368 | £426 | £390 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.