SERV SUFFOLK & CAMBRIDGESHIRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE RELIEF OF SICKNESS AND PROTECTION OF HEALTH THROUGH THE PROVISION OF A TRANSPORTATION SERVICE TO TRANSPORT BLOOD, VACCINES, HUMAN MILK, SAMPLES AND OTHER ITEMS USED FOR THE MEDICAL OR SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS FOR DOCTORS, HOSPITALS AND LABORATORIES.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
156 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Suffolk
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 31 Hydref 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1148000 SERV SUFFOLK & CAMBRIDGESHIRE
- 04 Mai 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINDY KAREN DICKERSON | Cadeirydd | 28 April 2020 |
|
|
||||
Lisa Marie Foyster | Ymddiriedolwr | 13 July 2024 |
|
|
||||
Frances Virginia Larke | Ymddiriedolwr | 31 May 2023 |
|
|
||||
Peter Smith | Ymddiriedolwr | 12 March 2022 |
|
|
||||
Timothy Forman | Ymddiriedolwr | 12 March 2022 |
|
|
||||
Rachel Louise Clough | Ymddiriedolwr | 13 September 2021 |
|
|
||||
Kristina Stefanie Nightingale | Ymddiriedolwr | 11 July 2020 |
|
|
||||
Kenneth Michael Laurence Thurman | Ymddiriedolwr | 28 April 2020 |
|
|
||||
Leslie Hylton | Ymddiriedolwr | 28 April 2020 |
|
|
||||
John Albert Millard | Ymddiriedolwr | 28 April 2020 |
|
|
||||
Caroline Stanger | Ymddiriedolwr | 28 April 2020 |
|
|||||
Maria Jane Cook | Ymddiriedolwr | 28 April 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £96.91k | £50.47k | £88.58k | £104.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £42.15k | £50.92k | £63.96k | £64.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £16.81k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 01 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 01 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 09 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 09 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 04 May 2020
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNESS AND PROTECTION OF HEALTH THROUGH THE PROVISION OF A TRANSPORTATION SERVICE TO TRANSPORT BLOOD, VACCINES, HUMAN MILK, SAMPLES AND OTHER ITEMS USED FOR THE MEDICAL OR SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS FOR DOCTORS, HOSPITALS AND LABORATORIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CHILTERN
3
FUNTHAMS LANE
WHITTLESEY
PETERBOROUGH
- Ffôn:
- 07766077746
- E-bost:
- info@servsc.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window