Hanes ariannol NETHERTON VILLAGE HALL TRUST

Rhif yr elusen: 515983
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £10.58k £11.38k £5.30k £9.96k £10.60k
Cyfanswm gwariant £9.74k £7.74k £10.10k £8.41k £22.57k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k N/A N/A N/A