KIRK ELLA CHURCH OF ENGLAND SCHOOL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Charitable assistance for educational needs for university students & school children.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 09 September 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- East Riding Of Yorkshire
Llywodraethu
- 09 Ionawr 1985: Cofrestrwyd
- 09 Mawrth 2011: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 09/09/2004 | 09/09/2005 | 09/09/2007 | 09/09/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.28k | £1.17k | £209 | £310 | |
|
Cyfanswm gwariant | £400 | £600 | £500 | £400 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 09 Medi 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 09 Medi 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 09 Medi 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 09 Medi 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 09 Medi 2008 | 24 Medi 2009 | 77 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 09 Medi 2008 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 09 Medi 2007 | 12 Mawrth 2009 | 246 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 09 Medi 2007 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 09 Medi 2006 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 09 Medi 2006 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 10 SEPTEMBER 1984.
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING THE EDUCATION, INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING AND RELIGIOUS EDUCATION IN THE DOCTRINES OF THE CHURCH OF ENGLAND, OF PERSONS WHO ARE OR WHO HAVE A PARENT RESIDENT IN THE AREA OF THE ANCIENT PARISH OF KIRK ELLA AND WHO IN THE TRUSTEES OPINION ARE IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE.
Maes buddion
THE ANCIENT PARISH OF KIRK ELLA.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window