INSPIRING MINDS


Trosolwg o'r elusen
Rhybuddion rheoleiddiol
-
Hysbysiad diddymu wrth ddefnyddio'r CIO (gweler y manylion)
Mae'r Comisiwn yn bwriadu diddymu'r CIO hwn dri mis arôl dyddiad yr hysbysiad hwn oni bai y dangosir achos i'r gwrthwyneb. Mae'n rhaid gosod cyflwyniadau ger bron y Comisiwn o fewn tri mis. E-bostiwch eich cyflwyniad i CIOnotices@charitycommission.gov.uk
Nodwch rif yr elusen a rhowch y pennawd 'Cyflwyniad diddymu CIO' ar yr e-bost.
Dyddiad yr Hysbysiad: 24 February 2025
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide Maths and English tuition at GCSE or Functional Skills and well being/counselling sessions for young people aged 14-25 years. Our referrals are students who are not accessing formal education at present and suffering from mental health problems and/or SEND.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- De Tyneside
- Dinas Newcastle Upon Tyne
- Gogledd Tyneside
- Sunderland
Llywodraethu
- 10 Mehefin 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joann Brett | Cadeirydd | 10 June 2020 |
|
|
||||
Sharon Finnigan | Ymddiriedolwr | 08 May 2021 |
|
|
||||
Glenn Thompson | Ymddiriedolwr | 10 June 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.05k | £54.55k | £23.50k | £11.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.85k | £53.15k | £19.59k | £9.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 07 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 07 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 21 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 21 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 10 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mai 2022
(Mae'r cyfrifon |
10 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 14 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 14 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 10 Jun 2020
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF YOUNG PEOPLE AGED 14-25 AFFECTED BY MENTAL HEALTH CONDITIONS AND SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN SOUTH TYNESIDE THROUGH - THE PROVISION OF MENTAL AND PHYSICAL HEALTH WORKSHOPS; - THE PROVISION OF COUNSELLING AND SUPPORT. TO ADVANCE THE EDUCATION OF YOUNG PEOPLE AGED 14-25 AFFECTED BY MENTAL HEALTH CONDITIONS AND SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN SOUTH TYNESIDE THROUGH THE PROVISION OF FREE OR LOW-COST SUPPLEMENTARY EDUCATION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
16 Cookson House
River Drive
SOUTH SHIELDS
Tyne And Wear
NE33 1TL
- Ffôn:
- 07724905734
- E-bost:
- inspiringmindsne@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window