JERUSALEM A CHURCH WITHOUT WALLS UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Giving free advice to broken families, youth work by assisting with finding jobs, creating CV's, talks on drugs and violence feeding the homeless within the local community and outer areas. Reaching out to stores to assist with feeding the homeless, having meetings to assist the homeless with claiming benefits and getting supportive housing. Assisting the elderly throughout COVID-19
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 20 May 2022
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 09 Gorffennaf 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelle Shaw | Cadeirydd | 03 June 2020 |
|
|
||||
Tracey Ferguson | Ymddiriedolwr | 30 January 2022 |
|
|
||||
Sabrina Green-Davis | Ymddiriedolwr | 03 June 2020 |
|
|
||||
Valriea Johnson | Ymddiriedolwr | 03 June 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 20/05/2021 | 20/05/2022 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £200 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 20 Mai 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 49 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 20 Mai 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 49 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 20 Mai 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 414 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 20 Mai 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 414 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 20 Mai 2022 | 12 Mai 2023 | 53 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 20 Mai 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 780 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 20 Mai 2021 | 22 Mawrth 2023 | 367 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 20 Mai 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1145 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 09 Jul 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO(JERUSALEM A CHURCH WITHOUT WALLS UK) TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH THROUGHOUT THE UK FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THROUGH THE HOLDING OF WORSHIP, PRAYER MEETINGS, RELIGIOUS EDUCATION, PUBLIC CELEBRATIONS OF RELIGIOUS FESTIVALS, INTERFAITH ACTIVITIES, PASTORAL CARE AND OUTREACH WORK.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Apartment 71
Woodall Court
7 Whitestone Way
CROYDON
CR0 4WG
- Ffôn:
- 02086867414
- E-bost:
- admin@jerusalemacww.org
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window