The Caledonia Investments Charitable Foundation

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects are to provide grants: a. to eligible applicants in significant financial hardship as a consequence of the Covid-19 pandemic including current and recent former employees, their immediate families or dependents, or other individuals closely connected with Caledonia Investments plc; and b. to other charities and charitable causes as considered appropriate by the Trustees.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Gerner
- Gogledd Iwerddon
- India
- Jersey
- Tsieina
- Unol Daleithiau
- Yr Alban
- Yr Almaen
Llywodraethu
- 28 Gorffennaf 2020: Cofrestrwyd
- THE CALEDONIA FUND (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMES MICHAEL BEALE CAYZER-COLVIN | Cadeirydd | 01 June 2020 |
|
|||||
SOPHIE HELEN BELL | Ymddiriedolwr | 12 September 2024 |
|
|
||||
STEPHANIE HILLARY BECKFORD | Ymddiriedolwr | 12 September 2024 |
|
|
||||
BENEDICT JOHN PATRICK ARCHER | Ymddiriedolwr | 12 September 2024 |
|
|
||||
Amy Margaret McNeill | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
ALEXANDER JAMES FRANKLIN WILDMAN | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £490.81k | £290.00k | £310.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £447.03k | £326.86k | £305.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 01 JUN 2020 as amended on 06 Jan 2021
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL PAY OR APPLY THE INCOME OF THE TRUST FUND AND MAY ALSO TRANSFER PAY OR APPLY THE WHOLE OR ANY PART OR PARTS OF THE CAPITAL OF THE TRUST FUND TO SUCH MEMBERS OF THE CALEDONIA CLASS OR SUCH CHARITIES AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME IN THEIR ABSOLUTE AND UNCONTROLLED DISCRETION THINK FIT FOR THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP AND POVERTY AMONG THE MEMBERS OF THE CALEDONIA CLASS CAUSED BY THE COVID-19 PANDEMIC OR FOR ANY OTHER CHARITABLE PURPOSE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Caledonia Investments Plc
CAYZER HOUSE
30 Buckingham Gate
LONDON
SW1E 6NN
- Ffôn:
- 02078028080
- E-bost:
- enquiries@caledonia.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window