ymddiriedolwyr HIGHCLIFFE COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1189336
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meryl Anne Jones | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
Sandra Joyce Gale | Ymddiriedolwr | 16 June 2023 |
|
|
||||
Norma Palmer | Ymddiriedolwr | 13 December 2022 |
|
|
||||
Lynda Christine Carol Lash | Ymddiriedolwr | 02 December 2021 |
|
|
||||
Clifford Earl Putterford | Ymddiriedolwr | 02 December 2021 |
|
|
||||
Janice Olive Hollowell | Ymddiriedolwr | 30 January 2020 |
|
|
||||
Barbara Rose Thacker | Ymddiriedolwr | 30 January 2020 |
|
|
||||
Linda Norman | Ymddiriedolwr | 30 January 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.