ymddiriedolwyr CHANTRY QUIRE
Rhif yr elusen: 1189447
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Hugh JONES | Cadeirydd | 19 December 2020 |
|
|||||
Andrew John Round | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
Rachel Sherlock | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
Sarah Bridgland | Ymddiriedolwr | 31 October 2021 |
|
|
||||
Sandra Janman | Ymddiriedolwr | 31 October 2021 |
|
|
||||
CAROL VERA FROGLEY | Ymddiriedolwr | 25 August 2021 |
|
|||||
Sarah Louise Russell | Ymddiriedolwr | 25 August 2021 |
|
|
||||
Peter Calvert-Smith | Ymddiriedolwr | 19 December 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.