ST AIDAN'S JUNIOR COMMON ROOM CHARITABLE INCORPORATED ORGANISATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing social, sporting, cultural and recreational activities and forums for discussions and debate for their personal development.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 25 Awst 2020: CIO registration
- ST AIDAN'S JCR (Enw gwaith)
- ST AIDAN'S JCR CIO (Enw gwaith)
- ST AIDAN'S JCR CHARITABLE INCORPORATED ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eileen Maria Mortby | Cadeirydd | 26 August 2020 |
|
|
||||
Martha Deyermond | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Joseph Kelly | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Severino Bonvini | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Benjamin Rouse | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Edward Smith | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||
John Martyn Richards | Ymddiriedolwr | 26 August 2020 |
|
|
||||
Glenn Anthony Jackson | Ymddiriedolwr | 26 August 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/09/2021 | 01/09/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £295.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £163.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 30 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 30 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2022 | 30 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2022 | 30 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2021 | 21 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2021 | 21 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 25 Aug 2020 as amended on 02 Dec 2020 as amended on 24 Mar 2022 as amended on 24 Mar 2022 as amended on 24 Mar 2022 as amended on 26 Jan 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF STUDENTS AT ST AIDAN’S COLLEGE, DURHAM UNIVERSITY FOR THE PUBLIC BENEFIT BY: 3.1 PROMOTING THE INTERESTS AND WELFARE OF STUDENTS AT ST AIDAN’S COLLEGE DURING THE COURSE OF STUDY AND REPRESENTING, SUPPORTING AND ADVISING STUDENTS; 3.2 BEING THE RECOGNISED REPRESENTATIVE CHANNEL BETWEEN STUDENTS AND ST AIDAN’S COLLEGE AND ANY OTHER EXTERNAL BODIES; AND 3.3 PROVIDING SOCIAL, SPORTING, CULTURAL AND RECREATIONAL ACTIVITIES AND FORUMS FOR DISCUSSIONS AND DEBATE FOR THE PERSONAL DEVELOPMENT OF ITS STUDENTS.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Aidans College
Windmill Hill
Durham
DH1 3LJ
- Ffôn:
- 01913345702
- E-bost:
- aidans.president@durham.ac.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window