CORNERSTONE CHURCH J30

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Sunday 10am Family Church, Sunday 11.30am Communion Service, Tuesday 9.30am Coffee Morning, Wednesday 9.30am Coffee Morning, Wednesday 7.30pm Prayer and Bible Study, Thursday 12 noon Hot Meals for the over sixty, Friday Children's Clubs and Parents, Carer and Tots Groups.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
Llywodraethu
- 06 Mai 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simeon Bailie | Cadeirydd | 02 May 2020 |
|
|
||||
Kevin Ward | Ymddiriedolwr | 02 May 2020 |
|
|
||||
Rebekah Bailie | Ymddiriedolwr | 02 May 2020 |
|
|
||||
John Fern | Ymddiriedolwr | 02 May 2020 |
|
|
||||
Alice Thomas | Ymddiriedolwr | 02 May 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.90k | £16.97k | £23.78k | £20.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.48k | £18.41k | £22.34k | £16.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 15 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 15 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 03 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 03 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 13 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 13 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 23 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 23 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 06 May 2020
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE OBJECTS OF THE CHURCH ARE: 3.1.1 THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF FAITH APPEARING IN THE SCHEDULE. 3.1.2 SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS SHALL, IN THE OPINION OF THE CHARITY TRUSTEES, FURTHER THE WORK OF THE CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Cornerstone Church
Phoenix House
Redwall Close
Dinnington
S25 3QA
- Ffôn:
- 07802605890
- E-bost:
- cornerstonechurchj30@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window