Hanes ariannol SOLIHULL MIND
Rhif yr elusen: 516058
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £429.60k | £479.25k | £427.94k | £455.82k | £436.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £412.80k | £400.46k | £400.46k | £437.81k | £379.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £223.99k | £370.64k | £315.38k | £180.09k | £170.21k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £66.08k | £0 | N/A | N/A | £62.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.