THE PCC OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST ANDREW'S, GIRTON IN THE DIOCESE OF ELY

Rhif yr elusen: 1189339
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Girton PCC promotes the mission of the Church of England in the village of Girton by providing public worship and other related activities.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £168,670
Cyfanswm gwariant: £319,817

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaergrawnt

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Mawrth 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 289839 PARISH CLERK'S CHARITY
  • 04 Mai 2020: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • GIRTON PCC (Enw gwaith)
  • ST ANDREW'S, GIRTON (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Michael David Bigg Cadeirydd 13 September 2020
THE COTTON HALL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
GIRTON CHURCH CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
WYCLIFFE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Kevin Parks Ymddiriedolwr 01 July 2024
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY THE VIRGIN, GODMANCHESTER
Derbyniwyd: Ar amser
Mary Brenda Chesterfield Ymddiriedolwr 12 May 2024
Dim ar gofnod
Caroline Elizabeth Blackmun Ymddiriedolwr 12 May 2024
Dim ar gofnod
Philip Martin Nuttall Ymddiriedolwr 14 May 2023
Dim ar gofnod
Terence Frederick Hoad Ymddiriedolwr 14 May 2023
Dim ar gofnod
Helen Agnes Bannerman Kibble Wilson Ymddiriedolwr 08 May 2022
Dim ar gofnod
Geoffrey Gordon Burt Ymddiriedolwr 14 April 2019
Dim ar gofnod
Bruce Lawrence William Hunter Ymddiriedolwr 30 March 2012
GIRTON CHURCH CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Sheila Joan Hiley Ymddiriedolwr 24 May 2004
Dim ar gofnod
Alastair Cyril Lorimer Ymddiriedolwr 25 April 2004
Dim ar gofnod
Dr Martyn Alan Johnson Ymddiriedolwr 24 April 2004
Dim ar gofnod
Rachel Christina Deacon Ymddiriedolwr 05 May 2003
Dim ar gofnod
Rev Margaret Christine Barrow Ymddiriedolwr 01 April 2000
Dim ar gofnod
Dugald James Osborne Wilson Ymddiriedolwr 17 April 1993
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £57.71k £99.73k £100.84k £168.67k
Cyfanswm gwariant £82.37k £135.13k £92.87k £319.82k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 15 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 15 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 25 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 25 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 13 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 13 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 03 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 03 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
42 CHURCH LANE
GIRTON
CAMBRIDGE
CB3 0JP
Ffôn:
01223 202145