NEW BEGINNINGS CAT RESCUE & REHOMING

Rhif yr elusen: 1190655
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We run a cat rescue & rehoming service in the Newcastle/Gateshead/Tyne and Wear area of NE England. We rescue stray, abandoned, mistreated, unwanted, sick & injured cats & kittens. Prior to rehoming we provide safe, secure accommodation & associated day-to-day care, standard healthcare & ongoing veterinary treatment. For feral cats we operate a humane TNR process (trap, neuter, return/relocate).

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £114,051
Cyfanswm gwariant: £121,795

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Anifeiliaid
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
Dim gwybodaeth ar gael
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Newcastle Upon Tyne
  • Gateshead
  • Gogledd Tyneside
  • Northumberland

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 15 Mai 2025: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1211468 NEW BEGINNINGS CAT RESCUE & REHOMING
  • 30 Gorffennaf 2020: Cofrestrwyd
  • 15 Mai 2025: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • NEW BEGINNINGS CAT REHOMING (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £41.60k £57.58k £81.23k £114.05k
Cyfanswm gwariant £32.79k £52.27k £84.56k £121.80k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 23 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 23 Ionawr 2025 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 31 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 31 Ionawr 2024 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 18 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 18 Ionawr 2023 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 28 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 28 Ionawr 2022 Ar amser
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd