THE PHOENIX MEDICAL PROJECT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Grants to displaced doctors for qualification exams in the UK. Teaching sessions for displaced doctors focusing on the language and clinical skills required for qualification in the UK
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 June 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 01 Medi 2020: CIO registration
- THE PHOENIX PROJECT (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabitha Fiona Ashley-Norman | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||
Dr Nicholas Fahy | Ymddiriedolwr | 16 August 2021 |
|
|
||||
Dr Rohan Bassi | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
Molly Amira Roe Kavanagh | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Jonathan Christopher Bowley | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/06/2021 | 01/06/2022 | 01/06/2023 | 01/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.01k | £0 | £1.70k | £1.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £1.71k | £167 | £855 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Mehefin 2024 | 07 Mai 2025 | 36 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mehefin 2024 | 07 Mai 2025 | 36 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Mehefin 2023 | 20 Mehefin 2024 | 80 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mehefin 2023 | 20 Mehefin 2024 | 80 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Mehefin 2022 | 09 Mai 2023 | 38 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mehefin 2022 | 09 Mai 2023 | 38 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Mehefin 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mehefin 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 01 Sep 2020
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT TO ADVANCE THE EDUCATION OF DISPLACED DOCTORS IN THE UK IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT, INCLUDING BY: 1. AWARDING TO SUCH PERSONS GRANTS, ENABLING THEM TO TAKE LANGUAGE EXAMS THAT CONTRIBUTE TO THEIR ABILITY TO PRACTICE IN THE UK, AND TRAVEL EXPENSES TO ALLOW THEM TO ATTEND TEACHING SESSIONS. 2. PROVIDING TEACHING SESSIONS FOR THE ADVANCEMENT OF THE PARTICIPANTS PROFICIENCY IN ENGLISH LANGUAGE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
33 STAINFORTH ROAD
LONDON
E17 9RB
- Ffôn:
- 07975616677
- E-bost:
- nottsphoenixproject@gmail.com
- Gwefan:
-
HTTP://THEPHOENIXPROJECTUK.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window