ymddiriedolwyr POWER OF ZERO
Rhif yr elusen: 1191012
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Miller | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|
||||
Philip Jonckheer | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||
Sally Jackson | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|
||||
Alessandro Ferrari | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|
||||
Yasmine Roulleau | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|
||||
Narmada Guruswamy | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
Simon Hampel | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|||||
Marie Rene Hai Shan Cudennec | Ymddiriedolwr | 25 August 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.