ABDUL MAGEED EDUCATIONAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Community Learning Workshops, Family Enterprise Days and one to one Information , Advice and Guidance. Abdul Mageed Educational trust is committed to reaching out to African and Arabic speaking hard to reach communities bridging the cultural gap between service users and service providers, breaking barriers and creating a platform for beneficiaries to exchange ideas and expertise.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
- Y Swdan
Llywodraethu
- 16 Rhagfyr 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rajaa Sadig Ahmed Mustafa | Cadeirydd | 28 August 2018 |
|
|
||||
Sanaa Zemrani | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Zakia Zerrouk | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Mathew Georghiades | Ymddiriedolwr | 28 August 2018 |
|
|
||||
NAGLAA SADIK AHMED MUSTAFA | Ymddiriedolwr | 28 August 2018 |
|
|
||||
Sarra Hashim Karrar | Ymddiriedolwr | 28 August 2018 |
|
|
||||
Laila Navaid | Ymddiriedolwr | 28 August 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.85k | £19.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.95k | £18.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 109 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 109 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Mawrth 2024 | 48 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 19 Mawrth 2024 | 48 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 16 Dec 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: (1) TO ADVANCE EDUCATION IN AFRICAN AND ARAB COMMUNITIES IN THE UK AND IN SUDAN; INCLUDING BY RUNNING OR FACILITATING EDUCATIONAL WORKSHOPS AND BY MAKING GRANTS TO EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS TO SUPPORT ECONOMICALLY DISADVANTAGED STUDENTS; (2) TO DEVELOP THE CAPACITY AND SKILLS OF MEMBERS OF THE ARAB AND AFRICAN COMMUNITIES WHO ARE SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED IN THE UK IN SUCH A WAY THAT THEY ARE BETTER ABLE TO IDENTIFY, AND HELP MEET,THEIR NEEDS AND TO PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
73C SUTHERLAND STREET
LONDON
SW1V 4JY
- Ffôn:
- 07309729920
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window