JESUS MIRACLE CRUSADE INTERNATIONAL MINISTRY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE ORGANISATION HAS TUESDAY, WEDNESDAY, FRIDAY,SATURDAY AND SUNDAY SERVICES DONE THRU ONLINE SERVICES DUE TO PANDEMIC. EVANGELISATION AND SHARING THE WORD OF GOD ARE DONE THRU ZOOM ONLINE. PRAYING , COUNSELLING AND BAPTISM ARE DONE THRU ONLINE AS WELL.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 07 Awst 2020: CIO registration
- JMCIM (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minister Wilde James Comon Almeda | Cadeirydd | 05 December 2019 |
|
|
||||
Richard Leonardo Ancheta Ortilano | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|
||||
Julie Castro Gutierrez | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/03/2021 | 30/03/2022 | 30/03/2023 | 30/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.82k | £12.50k | £12.60k | £22.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.97k | £9.00k | £12.00k | £22.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 07 Aug 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS, FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH, IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF FAITH, IN LONDON AND SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM AND THE WORLD AS THE CHARITY TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
574 WHITTON AVENUE WEST
GREENFORD
UB6 0EF
- Ffôn:
- 07832353537
- E-bost:
- jmcimlondon.uk@yahoo.com
- Gwefan:
-
jmcimuk.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window