HUNTINGTON DISEASE LIVIN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
As a recently established charity we are raising funds to create purpose built Respite Centres. In the past 12 months we have adapted our fundraising to accommodate Covid restrictions. Events included Launch party in Plymouth (just got in before lockdown) & sponsored walk. Many Activities were moved to online including - Raffles, Bingo, Quiz's & Selling donated items on our on line shop.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 23 Mehefin 2020: CIO registration
- HD LIVIN’ (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Lomas | Cadeirydd | 02 March 2020 |
|
|
||||
Richard Gregory James Woods | Ymddiriedolwr | 05 April 2025 |
|
|
||||
Miles Monaghan | Ymddiriedolwr | 02 March 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.00k | £35.25k | £21.59k | £41.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.49k | £11.54k | £11.78k | £16.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 14 Tachwedd 2024 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 14 Tachwedd 2024 | 14 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 23 Jun 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE TO PRESERVE AND PROTECT GOOD HEALTH FOR THE PUBLIC BENEFIT BY:-- (1) PROVIDING RELIEF FOR FULL TIME CARERS ACROSS ENGLAND, THROUGH DELIVERING TEMPORARY INSTITUTIONAL CARE FOR (BUT NOT EXCLUSIVELY FOR) PEOPLE WHO SUFFER FROM HUNTINGTONÆS DISEASE OR JUVENILE HUNTINGTONÆS DISEASE (PEOPLE SUFFERING FROM OTHER ILLNESSES THAT REQUIRE FULL TIME CARE CAN BE CATERED FOR IF SPACE IS AVAILABLE); AND (2) TO PROVIDE SAFE AN ENJOYABLE MEETING PLACES ACROSS ENGLAND WHERE ANYONE IMPACTED BY HUNTINGTONÆS DISEASE OR JUVENILE HUNTINGTONÆS DISEASE (SUFFERERS, FAMILIES, FRIENDS AND CARERS) CAN GO TO SUPPORT EACH OTHER AND GET PROFESSIONAL ADVICE THROUGH IN PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY DROP IN SESSIONS, COFFEE MORNINGS AND OTHER SOCIAL EVENTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Oakdene Rise
PLYMOUTH
PL9 8RU
- Ffôn:
- 07813028670
- E-bost:
- theteam@hdlivin.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window