SHALFORD VILLAGE HALL (SURREY)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity exists to provide a village hall and other facilities for the use of the inhabitants of Shalford and the neighbourhood for meetings, educational purposes and other forms of leisure time occupation, including sports, arts, culture and community development.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £400 o 4 gontract(au) llywodraeth a £400 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

20 Ymddiriedolwyr
17 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Surrey
Llywodraethu
- 17 Mai 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 305119 SHALFORD VILLAGE HALL (SURREY)
- 27 Gorffennaf 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lesley Davies | Cadeirydd | 23 April 2021 |
|
|
||||
Heidi Monson | Ymddiriedolwr | 04 March 2025 |
|
|
||||
Dot Crocombe | Ymddiriedolwr | 04 March 2025 |
|
|
||||
Patrick Stovell | Ymddiriedolwr | 04 March 2025 |
|
|
||||
Anne Stokoe | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Susan O'Dell | Ymddiriedolwr | 15 October 2023 |
|
|
||||
William Stokoe | Ymddiriedolwr | 15 October 2023 |
|
|
||||
Maura Syed | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Mary Phillips | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
Ferenc Ago | Ymddiriedolwr | 12 April 2022 |
|
|
||||
Claire Townsend | Ymddiriedolwr | 12 April 2022 |
|
|
||||
Julia Colley Brough | Ymddiriedolwr | 12 April 2022 |
|
|
||||
Sheila Hastings-Rose | Ymddiriedolwr | 12 April 2022 |
|
|
||||
Charles Meade-King | Ymddiriedolwr | 12 April 2022 |
|
|
||||
Brian Hawtin | Ymddiriedolwr | 23 April 2021 |
|
|
||||
David Semple | Ymddiriedolwr | 23 April 2021 |
|
|
||||
Anne Cooper | Ymddiriedolwr | 23 April 2021 |
|
|
||||
JOHN TREVAIL | Ymddiriedolwr | 23 April 2021 |
|
|
||||
Alan Midgley | Ymddiriedolwr | 23 April 2021 |
|
|
||||
Richard Bowman | Ymddiriedolwr | 26 August 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.31k | £87.63k | £90.23k | £104.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £47.28k | £68.96k | £136.32k | £93.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £400 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.19k | £24.03k | £11.37k | £400 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 07 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 07 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 12 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 12 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 22 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 27 Jul 2020 as amended on 27 Nov 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE TO OPERATE A VILLAGE HALL KNOWN AS SHALFORD VILLAGE SITUATED AT SHALFORD IN THE COUNTY OF SURREY WITH LAND REGISTRATION NUMBERS SY294371 AND SY553364 FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF SHALFORD AND THE NEIGHBOURHOOD WITHOUT DISTINCTION OF SEX OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, AND IN PARTICULAR FOR THE USE OF MEETINGS, LECTURES AND CLASSES, AND FOR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SHALFORD VILLAGE HALL
KINGS ROAD
SHALFORD
GUILDFORD
GU4 8BQ
- Ffôn:
- 01483579717
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window