NORWICH ZEN BUDDHIST PRIORY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
NORWICH ZEN BUDDHIST PRIORY PROMOTES THE PRACTICE OF SERENE REFLECTION MEDITATION (SOTO ZEN BUDDHISM). IT OFFERS TEACHING AND SUPPORT AND PROVIDES A PLACE WHERE PEOPLE CAN PRACTISE MEDITATION. THE SCHEDULE INCLUDES MEDITATION DAYS AND RETREATS, CEREMONIES AND TALKS/DISCUSSIONS ON BUDDHIST PRACTICE, AS WELL AS INTRODUCTORY EVENTS. THE PRIORY FUNCTIONS WITHIN THE ORDER OF BUDDHIST CONTEMPLATIVES.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Norfolk
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 09 Rhagfyr 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1155077 NORWICH BUDDHIST PRIORY
- 29 Mehefin 2020: CIO registration
- NORWICH BUDDHIST PRIORY (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Gillian Frances Houn Leoma Hague | Cadeirydd | 29 June 2020 |
|
|
||||
Rev MARY CAROLINE HOUN ALICIA ROWE | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|||||
CHRISTOPHER DAVID LOUKES | Ymddiriedolwr | 29 June 2020 |
|
|
||||
CHRISTINE MARY YEOMANS | Ymddiriedolwr | 29 June 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £115.25k | £37.20k | £27.03k | £26.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.48k | £19.11k | £11.96k | £14.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 26 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 26 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 11 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 19 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 10 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 29 Jun 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE TO ADVANCE THE BUDDHIST RELIGION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINES AND PRINCIPLES OF THE BUDDHIST FAITH, IN PARTICULAR THE SERENE REFLECTION MEDITATION SCHOOL OF BUDDHISM (ALSO KNOWN AS SOTO ZEN BUDDHISM). TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE SUBJECT OF MEDITATION AND THE TEACHINGS OF BUDDHISM, IN PARTICULAR (BUT NOT EXCLUSIVELY) BY SUPPORTING AND ENCOURAGING THE STUDY AND PRACTICE OF BUDDHIST MEDITATION. EXCEPTING THE STUDY OF RELIGIONS FOR PURPOSES OF COMPARISON, ONLY THE SERENE REFLECTION MEDITATION SCHOOL OF BUDDHISM SHALL BE TAUGHT OR PRACTISED AT THE NORWICH ZEN BUDDHIST PRIORY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
23 Hellesdon Road
NORWICH
NR6 5EB
- Ffôn:
- 01603 219464
- E-bost:
- info@norwichzen.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window