AMA CARES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We undertake community based activities which bring together parents, guardians, children and our consultants to educate them on issues pertaining child sexual abuse and offer techniques and guidelines on how to stop and or prevent such abuses. Professionals that support our activities include police, doctors, mental health personnel, social workers and self defence experts.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
- De Affrica
- Ghana
- Nigeria
- Togo
Llywodraethu
- 23 Rhagfyr 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL ASARE | Cadeirydd | 01 December 2020 |
|
|
||||
DOUGLAS ADJEPONG | Ymddiriedolwr | 02 December 2020 |
|
|
||||
Doris Adzam | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £116 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 29 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 29 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 29 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 29 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 29 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 29 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 23 Dec 2020
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE NEEDS OF CHILDREN/YOUNG PEOPLE AGED 6-18 YEARS OLD, WITH A FOCUS ON THE BAME COMMUNITY IN THE UK AND CHILDREN/YOUNG PEOPLE IN AFRICA EXPERIENCING OR AT RISK OF EXPERIENCING CHILDHOOD SEXUAL ABUSE OR TO PREVENT CHILDHOOD SEXUAL ABUSE THROUGH: A QUALIFIED PROFESSIONALS PROVIDING EDUCATIONAL COMMUNITY WORKSHOPS, ACTIVITIES, COUNSELLING AND MENTORING B RAISING AWARENESS TO HELP PREVENT CHILDHOOD SEXUAL ABUSE; C)PROVIDING HEALTH EDUCATION; D REFERRING BENEFICIARIES IN AFRICA TO THE APPROPRIATE HOSPITALS AND SEXUAL HEALTH TREATMENT CENTRES FOR TREATMENT AND SUPPORT; E)PROVIDING SUPPORT TO SOCIAL SERVICES AND APPROPRIATE BODIES IN AFRICA TO SUPPORT BENEFICIARIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
175 Harrow Road
WARLINGHAM
CR6 9EZ
- Ffôn:
- 03301332344
- E-bost:
- INFO@AMACARES.ORG
- Gwefan:
-
WWW.AMACARES.ORG
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window