Prept. Foundation

Rhif yr elusen: 1190504
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To advance the education of the public, in particular children and young people, in food and nutrition so as to develop their knowledge and understanding of food, food origins, food from different cultures and hospitality.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024

Cyfanswm incwm: £209,271
Cyfanswm gwariant: £413,364

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 21 Gorffennaf 2020: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • TABLE TALK FOUNDATION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Daniel James Wade Cadeirydd 27 May 2020
Dim ar gofnod
Catherine Penfold-Attride Ymddiriedolwr 26 March 2025
Dim ar gofnod
Suzanne Craig Ymddiriedolwr 01 February 2025
Dim ar gofnod
Laura Pace Ymddiriedolwr 01 February 2025
Dim ar gofnod
Luke Taylor Ymddiriedolwr 01 February 2025
Dim ar gofnod
Thomas Patrick Webster Ymddiriedolwr 04 April 2023
Dim ar gofnod
Adhum Carter Wolde-Lule Ymddiriedolwr 04 April 2023
Dim ar gofnod
Tamara Jane Roberts Ymddiriedolwr 27 May 2020
Dim ar gofnod
Jason Edge Ymddiriedolwr 27 May 2020
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £44.12k £140.54k £314.79k £209.27k
Cyfanswm gwariant £12.68k £103.72k £196.25k £413.36k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2024 13 Mawrth 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2024 13 Mawrth 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2023 23 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2023 23 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2022 20 Chwefror 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2022 20 Chwefror 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2021 05 Hydref 2022 127 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2021 05 Hydref 2022 127 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
3 QUEEN SQUARE
LONDON
WC1N 3AR
Ffôn:
07795033060