Hanes ariannol CHESTER LE STREET DISTRICT CITIZENS ADVICE BUREAU

Rhif yr elusen: 516247
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2004 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008
Cyfanswm Incwm Gros £92.28k £104.25k £142.81k £164.02k £158.32k
Cyfanswm gwariant £89.79k £95.02k £113.47k £142.54k £158.28k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A