THE SHARIF FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
For the public benefit the relief of sickness and the preservation and protection of good health among those suffering from diabetes mellitus by the provision of: a) Medical devices including but limited to, insulin pumps, CGM systems and glucometers, and; b) Grants to enable medical devices including but not limited to, insulin pumps, CGM systems & glucometers to be provided.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 03 July 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 04 Tachwedd 2020: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Ala Sharif | Cadeirydd | 03 July 2019 |
|
|
||||
Dr Zayd Sharif | Ymddiriedolwr | 03 July 2019 |
|
|
||||
Dr Hiam Aldroubi | Ymddiriedolwr | 03 July 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 03/07/2021 | 03/07/2022 | 03/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.75k | £52 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £100 | £100 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 03 Gorffennaf 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 21 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 03 Gorffennaf 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 21 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 03 Gorffennaf 2023 | 01 Ionawr 2025 | 243 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 03 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 03 Gorffennaf 2022 | 19 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 03 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 03 Gorffennaf 2021 | 19 Ebrill 2023 | 351 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 03 Gorffennaf 2021 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 03 JUL 2019 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 14 OCT 2020
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH AMONG THOSE SUFFERING FROM DIABETES MELLITUS BY THE PROVISION OF: (A) MEDICAL DEVICES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, INSULIN PUMPS, CONTINUOUS GLUCOSE MONITORING SYSTEMS AND GLUCOMETERS, AND; (B) GRANTS TO ENABLE MEDICAL DEVICES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, INSULIN PUMPS, CONTINUOUS GLUCOSE MONITORING SYSTEMS AND GLUCOMETERS TO BE PROVIDED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
37 PAULTONS SQUARE
LONDON
SW3 5DT
- Ffôn:
- 02074074030
- E-bost:
- info@theshariffoundation.org
- Gwefan:
-
theshariffoundation.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window