Hanes ariannol THE FRIENDS OF HOLME-ON-SPALDING MOOR PRIMARY SCHOOL

Rhif yr elusen: 516279
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £1 £2.24k £0 £90 £3.58k
Cyfanswm gwariant £1.26k £170 £0 £755 £2.29k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A