Hanes ariannol THE MYTON HOSPICES
Rhif yr elusen: 516287
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.47m | £11.92m | £12.47m | £11.61m | £12.28m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.14m | £11.97m | £10.63m | £11.17m | £12.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.57m | £2.69m | N/A | N/A | £2.65m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.96m | £449.73k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.30m | £4.47m | £3.77m | £4.69m | £4.52m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.48m | £4.60m | £3.01m | £4.26m | £4.92m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.59m | £2.69m | £2.66m | £2.53m | £2.68m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £2.46m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £97.71k | £89.68k | £70.73k | £93.32k | £130.83k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £75.00k | £2.97m | £28.81k | £19.76k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.60m | £1.14m | £1.31m | £1.77m | £1.27m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.71m | £8.44m | £7.66m | £8.13m | £8.79m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.43m | £3.53m | £2.98m | £3.04m | £3.50m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £9.26k | £14.70k | £15.28k | £15.27k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £15.54k | £16.37k | £17.07k | £22.70k | £21.06k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.