AUSTIN FRIARS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
As the only Independent day school for girls and boys aged 3 - 18 in the North of Cumbria and south-west Scotland, Austin Friars is continuing to develop its strong reputation for meeting the individual needs of all its pupils.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Cyfanswm incwm:
£4,829,643
Roddion a chymynroddion | £58.33k | |
Weithgareddau elusennol | £4.49m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £203.23k | |
Buddsoddiadau | £24.49k | |
Arall | £53.87k |
Cyfanswm gwariant:
£4,912,473
Codi arian | £68.02k | |
Weithgareddau elusennol | £4.63m | |
Arall | £215.23k |
-£123 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £283.24k | |
Gwariant elusennol | £4.63m |
Pobl

79 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
7 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 3 |
£70k i £80k | 2 |
£80k i £90k | 2 |
£140k i £150k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Cumbria
Llywodraethu
- 03 Ebrill 1985: Cofrestrwyd
- AUSTIN FRIARS & ST MONICA'S PREPARATORY SCHOOL LIMITED (Enw blaenorol)
- AUSTIN FRIARS SCHOOL (Enw blaenorol)
- ST MONICA'S PREPARATORY SCHOOL LIMITED (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Bolger | Ymddiriedolwr | 12 January 2025 |
|
|
||||
Lauren Graham | Ymddiriedolwr | 19 January 2024 |
|
|||||
Doug strycharczyk | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Dr Bronwyn McCall | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Samantha Meakin | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Mhairi Roberts | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
MICHELLE SKEER | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
EWEN SWINTON | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Sean Mitton | Ymddiriedolwr | 08 January 2020 |
|
|
||||
Philip Elder | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|||||
FR Ian Wilson | Ymddiriedolwr | 04 September 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.89m | £5.04m | £4.69m | £4.60m | £4.83m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.78m | £4.85m | £4.44m | £4.70m | £4.91m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £371.13k | £324.75k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £12.67k | £401.82k | £345.13k | £68.52k | £58.33k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £241.80k | £189.70k | £94.42k | £243.64k | £203.23k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.58m | £4.42m | £4.23m | £4.37m | £4.49m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.20k | £3.76k | £2.51k | £4.65k | £24.49k | |
|
Incwm - Arall | £49.43k | £29.48k | £16.25k | £34.77k | £53.87k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.45m | £4.60m | £4.25m | £4.43m | £4.63m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £333.77k | £6.89k | £2.13k | £26.20k | £68.02k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £42.27k | £0 | £35.77k | £37.67k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £344 | £241.93k | £192.36k | £243.64k | £215.23k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £8.35m | £8.12m | £7.91m | £7.76m | £7.95m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £95.86k | £93.94k | £112.81k | £105.94k | £155.82k | |
|
Cyfanswm asedau | £580.69k | £802.65k | £881.22k | £726.31k | £583.73k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £3.35m | £3.15m | £2.77m | £2.56m | £2.39m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 26 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 26 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 08 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 08 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 09 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 09 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 09 Gorffennaf 2021 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 09 Gorffennaf 2021 | 9 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 15 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 15 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 12/03/1985 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 22/12/1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24/03/2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30/04/2003 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 04/06/2003 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 29/09/2015 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 07 JUN 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT FOR WHICH THE COMPANY IS ESTABLISHED IS THE ADVANCEMENT OF EDUCATION BY THE CARRYING ON OF A ROMAN CATHOLIC SCHOOL OR SCHOOLS FOR BOYS AND GIRLS IN THE CARLISLE AREA
Maes buddion
CARLISLE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Austin Friars School
Etterby Scaur
Carlisle
CA3 9PB
- Ffôn:
- 01228528042
- E-bost:
- office@austinfriars.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window