HASTINGS PHILHARMONIC ORCHESTRA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We deliver concerts (orchestral, choral, ensemble, chamber choir), recitals (wind, string & piano quintets, quartets and trios, vocal solo and duets), and opera performances and community projects, as well as free workshops and masterclasses for school children, a free children's choir and concerts and free open-air family concerts and pop-up public concerts in Hastings and the surrounding towns.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £50,250 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 22 Medi 2020: CIO registration
- HASTINGS PHILHARMONIC (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Carolyn May | Cadeirydd | 22 September 2020 |
|
|
||||
Hugh Philpott | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|
||||
Laetitia Yhap | Ymddiriedolwr | 28 June 2022 |
|
|||||
Anne Carroll-Marshall | Ymddiriedolwr | 28 June 2022 |
|
|
||||
Thomas Hoffmann | Ymddiriedolwr | 28 June 2022 |
|
|
||||
Caryl Hosein | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
John Read | Ymddiriedolwr | 25 June 2021 |
|
|
||||
Christopher Cormack | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
||||
Helen May da Silva | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|
||||
Marcio Tadeu Lemos Paes Goncalves May da Silva | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £72.10k | £199.44k | £162.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £78.30k | £186.49k | £180.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £18.07k | £36.51k | £50.25k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 26 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 26 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 25 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 25 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 25 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 25 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 22 Sep 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS: TO ADVANCE EDUCATION IN THE ART OF CLASSICAL MUSIC FOR THE PUBLIC BENEFIT IN HASTINGS AND THE SURROUNDING AREAS IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF PUBLIC ORCHESTRAL CONCERTS, PERFORMANCES AND RECITALS AND BY SUCH OTHER WAYS AS THE TRUSTEES SHALL DETERMINE FROM TIME TO TIME.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
81 Battle Road
ST. LEONARDS-ON-SEA
East Sussex
TN37 7AB
- Ffôn:
- 07428297480
- E-bost:
- info@hastingsphilorchestra.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window