THE EDITH AND JACK GRIFFITHS CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing financial assistance within the Warwickshire area, to or for the benefit of such exclusively charitable institution or institutions purpose or purposes in such shares between them (if more than one) with power to apply the whole or any part or parts of such income for all or any one or more to the exclusion of the others as the Trustees shall from time to time think fit.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 19 Ebrill 1985: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Felix Henshaw White | Ymddiriedolwr | 02 April 2019 |
|
|
||||
ROBERT NICHOLAS BUTTON | Ymddiriedolwr | 21 December 2015 |
|
|
||||
ROGER VINCENT WIGLESWORTH DL FRICS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JEFFREY VEREKER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £117.83k | £17.84k | £17.77k | £18.26k | £186.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.98k | £83.85k | £35.66k | £33.28k | £43.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 06 Mehefin 2024 | 122 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 27 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 23 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 05 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 05 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 15 MARCH 1985.
Gwrthrychau elusennol
TO OR FOR THE BENEFIT OF SUCH EXCLUSIVELY CHARITABALE INSTITUTION OR INSTITUTIONS PURPOSE OR PURPOSES (INCLUDING THOE REFERRED TO IN THE SECOND SCHEDULE) IN SUCH SHARES BETWEEN THEM (IF MORE THAN ONE) WITH POWER TO APPLY THE WHOLE OR ANY PART OR PARTS OF SUCH INCOME FOR ALL OR ANY ONE OR MORE TO THE EXCLUSION OF THE OTHERS AS THE TRUSTEES SHALL WITH THE CONSENT OF THE PATRON FROM TIME TO TIME THINK FIT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5 Park Road
LEAMINGTON SPA
Warwickshire
CV32 6LG
- Ffôn:
- 01926887396
- E-bost:
- rnbutton@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window