MASA: MEN AGAINST SEXUAL ABUSE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
our aim is to give support to men who have been sexually abused and there families in the south west of England which will cover Cornwall, Devon, Dorset and Somerset
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £5,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cernyw
- Dorset
- Dyfnaint
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 14 Gorffennaf 2020: CIO registration
- MASA (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Antony PHILP | Cadeirydd | 14 July 2020 |
|
|
||||
Fiona Helen Ledger | Ymddiriedolwr | 11 March 2022 |
|
|
||||
Peter Derek Wiley | Ymddiriedolwr | 13 July 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.04k | £60.83k | £32.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.51k | £30.00k | £31.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £11.66k | £5.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 02 Mehefin 2023 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 02 Mehefin 2023 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 23 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 23 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 14 Jul 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: TO RELIEVE THE EMOTIONAL, MENTAL AND SPIRITUAL DISTRESS OF ADULT MEN IN NEED, BY REASON OF SEXUAL ABUSE, FOR THE PUBLIC BENEFIT, IN PARTICULAR, THOSE RESIDING IN CORNWALL; Ò BY THE PROVISION OF A WELCOMING SAFE SPACE TO MEET. Ò BY THE REGULAR WEEKLY PROVISION OF PROFESSIONALLY LED, GROUP THERAPY AND SUPPORT. Ò BY PAYING FOR ONE-TO-ONE, SPECIALIST COUNSELLING THERAPY, FOR THOSE MEN WHO WOULD LIKE TO JOIN A SUPPORT GROUP, BUT WHO, BECAUSE OF ON-GOING TRAUMA, ARE NOT YET WELL-ENOUGH TO SAFELY ENGAGE WITHIN A GROUP SETTING. Ò BY EXTENDING THE PROVISION OF PROFESSIONALLY LED, GROUP THERAPY AND SUPPORT, AND, WHERE APPROPRIATE, ONE-TO-ONE SPECIALIST COUNSELLING; INITIALLY TO DIFFERENT AREAS OF CORNWALL, AND, LONGER TERM, TO OTHER COUNTIES IN THE SOUTH WEST OF ENGLAND, WHERE SUCH PROVISION IS ABSENT. NOTHING IN THIS CONSTITUTION SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CIO FOR THE PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH ENGLISH LAW
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Fore Street Business Hub
50 Fore Street
BODMIN
Cornwall
PL31 2HL
- Ffôn:
- 07936820469
- E-bost:
- menagainstsexualabuse@yahoo.com
- Gwefan:
-
masamenagainstsexualabuse.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window