WE ARE FARMING MINDS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To preserve & protect good mental health for the public benefit within the farming community in Herefordshire by providing events, information, advice & support designed to raise awareness of mental health issues, remove the stigma of mental health & encourage those suffering with poor mental health to seek appropriate help and treatment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Henffordd
Llywodraethu
- 24 Medi 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzanne Jones | Cadeirydd | 12 June 2020 |
|
|
||||
Martha Rudge | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|
||||
Caroline Louise Brewer | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
David Harding | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||
Emily Stables | Ymddiriedolwr | 12 June 2020 |
|
|
||||
Samuel Stables | Ymddiriedolwr | 12 June 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £82.18k | £137.51k | £216.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.47k | £85.99k | £137.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £44.32k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 03 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 03 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 24 Sep 2020 as amended on 26 Apr 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS: TO PRESERVE AND PROTECT GOOD MENTAL HEALTH FOR THE PUBLIC BENEFIT WITHIN THE FARMING COMMUNITY IN HEREFORDSHIRE BY: A) PROVIDING EVENTS, INFORMATION, ADVICE AND SUPPORT DESIGNED TO RAISE AWARENESS OF MENTAL HEALTH ISSUES AND REMOVE THE STIGMA OF MENTAL HEALTH AND ENCOURAGE THOSE SUFFERING WITH POOR MENTAL HEALTH TO SEEK APPROPRIATE HELP AND TREATMENT. B) PROVIDING MENTAL HEALTH TRAINING TO VETS AND ANIMAL FEED AND HEALTH REPS IN HEREFORDSHIRE TO EQUIP THEM WITH THE SKILLS REQUIRED TO IDENTIFY PEOPLE WHO ARE EXPERIENCING MENTAL HEALTH ISSUES AND OFFER INITIAL SUPPORT; C) SIGNPOSTING TO LOCAL PROFESSIONAL COUNSELLING SERVICES WHERE NECESSARY AND ASSISTING WITH THE COSTS OF TREATMENT WHERE APPROPRIATE; D) PROVIDING A CARERS’ SUPPORT GROUP FOR THOSE CARING FOR PARTNERS/RELATIVES WITH MENTAL HEALTH ISSUES.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
KINGS PITTS FARM
KINGSTHORNE
HEREFORD
KINGS PITTS FARM
ACONBURY
HR2 8AQ
- Ffôn:
- 07506567500
- E-bost:
- wearefarmingminds@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window