Ymddiriedolwyr PORTINSCALE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 516324

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Pratt | Cadeirydd | 26 March 2014 |
|
|
||||
Janine Allen | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||
Suzanne Catherine Goodall | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Susan Marie Baker | Ymddiriedolwr | 15 September 2022 |
|
|
||||
Naomi Clague | Ymddiriedolwr | 21 April 2022 |
|
|
||||
Julie Diane Thompson | Ymddiriedolwr | 19 March 2019 |
|
|
||||
Caroline Susannah Howarth | Ymddiriedolwr | 22 March 2018 |
|
|
||||
Miriam Anne Marritt | Ymddiriedolwr | 16 March 2016 |
|
|
||||
Susan Frances Pratt | Ymddiriedolwr | 26 March 2015 |
|
|
||||
David Richard Quainton | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CATHY COLAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.