CANTUS FIRMUS TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Cantus Firmus Trust provides support and training in the use of creative arts (music, dance, drama) for use in Christian worship and ministry, and presents themed events containing some or all of these elements. The expanding Cantus Firmus choir supports events and activities in North Essex and Suffolk.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
17 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Essex
- Suffolk
Llywodraethu
- 18 Rhagfyr 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Freestone | Cadeirydd | 02 July 2020 |
|
|
||||
ANDREW PHILIP CHARLES DAVIES | Ymddiriedolwr | 12 May 2023 |
|
|||||
Deborah Ruth Cook | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Andrew James Gosden | Ymddiriedolwr | 02 July 2020 |
|
|
||||
Geoffrey John Weaver | Ymddiriedolwr | 02 July 2020 |
|
|
||||
Dr David John Gunton | Ymddiriedolwr | 02 July 2020 |
|
|||||
HOWARD ROY GARDNER | Ymddiriedolwr | 02 July 2020 |
|
|||||
Dr OWEN ANTHONY THURTLE | Ymddiriedolwr | 02 July 2020 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.93k | £5.93k | £9.97k | £9.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.64k | £5.33k | £12.53k | £9.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 04 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 04 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 21 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 21 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 07 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 07 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 29 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 29 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 18 Dec 2020
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE DEVELOPMENT OF UNDERSTANDING, WORSHIP AND MISSION FOR THE BENEFIT OF INDIVIDUAL CHRISTIANS, GROUPS OF CHRISTIANS, PRACTITIONERS, ENQUIRERS AND LEARNERS BY MEANS OF THE CREATIVE ARTS - INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DEMONSTRATIONS OF AND OPPORTUNITIES TO PARTICIPATE IN HIGH QUALITY MUSIC, DANCE AND DRAMA - TOGETHER WITH THE ASSOCIATED EDUCATION AND TRAINING, AND TO SUPPORT SUCH EDUCATION AND TRAINING BY THE PROVISION OF MATERIALS AND THE MAKING OF GRANTS IN LOCATIONS THROUGHOUT THE UNITED KINGDOM,BUT PRINCIPALLY IN THE COUNTIES OF ESSEX AND SUFFOLK
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
49 Marlborough Road
IPSWICH
IP4 5AX
- Ffôn:
- 01473 719297
- E-bost:
- secretary@cantusfirmus.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window