ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER, BENTLEY
Rhif yr elusen: 1191023
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev David Berry | Cadeirydd | 11 September 2014 |
|
|
||||
Andrew Farmer | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|||||
Rachael-Leigh Clowes | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Luke Davies | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Rachel Katharine Price | Ymddiriedolwr | 26 June 2022 |
|
|
||||
Abigail Clarke | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|
||||
Christine Walker | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||
Katie Davies | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||
Dave Walker | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||
Patricia Paine | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||
Anne Siddle | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.