EXTRA MILE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Extra Mile is building and funds a free school in the Ober Funkia village, Sierra Leone, for children whose parents cannot afford education. We provide education, breakfast, water, uniforms, text books and learning materials to pupils. We facilitate access by volunteer teachers from overseas to teach in other schools in the area as well as our own. We provide teacher training to other schools.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Sierra Leone
Llywodraethu
- 07 Ionawr 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1130879 EXTRA MILE
- 17 Awst 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luke Stephen Talmage | Cadeirydd | 01 September 2024 |
|
|
||||
Mary Kerry Tholley | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||
Wusu Kargbo | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|
||||
Martin Smidman | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
Moses Probyn Conteh M.A. | Ymddiriedolwr | 21 August 2020 |
|
|
||||
DOUGLAS RICHARD WELLS | Ymddiriedolwr | 21 August 2020 |
|
|||||
ROSALIND ANNE BROOKHOUSE | Ymddiriedolwr | 21 August 2020 |
|
|
||||
BARRY STUART HEATON | Ymddiriedolwr | 21 August 2020 |
|
|
||||
MICHAEL PETER FIELDING | Ymddiriedolwr | 21 August 2020 |
|
|
||||
Anne Dorothy King | Ymddiriedolwr | 21 August 2020 |
|
|
||||
Brian David Hoy | Ymddiriedolwr | 21 August 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £53.22k | £42.62k | £38.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £42.78k | £45.22k | £33.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 14 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 14 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 16 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 16 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 13 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 13 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 17 Aug 2020
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE NEEDS OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN SIERRA LEONE AND ADVANCE THEIR EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF VOLUNTEERS TO ASSIST IN TEACHING.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PO BOX 4884
RUGBY
Warwickshire
CV21 9GL
- Ffôn:
- 07740774623
- E-bost:
- info@extra-mile.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window